Hanes ariannol THE DAVID LEWIS CENTRE

Rhif yr elusen: 1000392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.87m £30.22m £27.96m £30.82m £36.19m
Cyfanswm gwariant £27.72m £26.04m £26.69m £31.63m £37.52m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £27.74m £27.48m £27.16m £29.85m £34.80m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.05m £1.02m £584.74k £569.01k £783.05k
Incwm o roddion a chymynroddion £28.00k £87.00k £193.00k £256.00k £367.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £45.00k £18.00k £18.00k £76.00k £147.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.79m £28.50m £27.75m £30.42m £35.58m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7.00k £1.00k £4.00k £66.00k £97.00k
Incwm - Arall £0 £1.62m £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £65.00k £109.00k £0 £65.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £27.69m £26.04m £26.67m £31.59m £37.41m
Gwariant - Ar godi arian £33.00k £0 £15.00k £48.00k £110.00k
Gwariant - Llywodraethu £34.00k £33.00k £35.00k £40.00k £32.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0