ymddiriedolwyr MISTLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1000523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY SUSAN SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Rebecca Kenneison | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|||||
Cllr. Stephen Peter Coiley | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
Leslie Hockley | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Bradley Rabett | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Philip Mark Cunningham | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
George Harry Quilter | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.