Hanes ariannol THE FRIENDS OF EGGESFORD ALL SAINTS TRUST

Rhif yr elusen: 1000535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.71k £2.09k £6.32k £7.59k £3.80k
Cyfanswm gwariant £5.13k £3.37k £5.32k £2.55k £3.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A