Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF EGGESFORD ALL SAINTS TRUST
Rhif yr elusen: 1000535

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MILLWARD | Cadeirydd | 06 February 2013 |
|
|
||||
Amanda Rowena Satchell | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Dr Deborah Rose Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Deborah Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
JONATHAN CROFTS | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sara Penelhum | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Christopher Richard Rogers | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
James William Bulmer | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Jan E Bulmer | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
RODNEY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NIGEL SKINNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD JOHN HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.