Ymddiriedolwyr SPECIAL PEOPLE IN NEED
Rhif yr elusen: 1000882

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN BOLGER | Cadeirydd | 25 June 2019 |
|
|
||||
Lorraine Everitt | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
SYLVIA MARY GELDRD | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Ana-Claudia PAGETT | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Julieanne Bayley | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
BARRY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
IAN SELLARS | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
Lindsey Thompson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JOHN GELDARD JP FMAAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.