Hanes ariannol THE MUSEUM OF THE MERCIAN REGIMENT (WORCESTERSHIRE & SHERWOOD FORESTERS COLLECTION)
Rhif yr elusen: 1001226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.20k | £145.10k | £55.45k | £52.97k | £36.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.06k | £46.75k | £39.19k | £42.92k | £35.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.24k | £14.21k | £144 | N/A | £22.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.