Dogfen lywodraethu THE MUSEUM OF THE MERCIAN REGIMENT (WORCESTERSHIRE & SHERWOOD FORESTERS COLLECTION)
Rhif yr elusen: 1001226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06/05/1990 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/11/2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08/11/2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17/11/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/11/2012 as amended on 21 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO HOLD TOGETHER THE TRADITIONS OF THE REGIMENT AND TO PERPETUATE ITS HISTORIC DEEDS AND FOR THAT PURPOSE TO APPOINT TRUSTEES TO HOLD THE REGIMENTAL COLLECTION UPON TRUST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.