ymddiriedolwyr THE FORWARD TRUST
Rhif yr elusen: 1001701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Hon DAVID BERNSTEIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
McIntosh Steven Harvey | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
David Meredith | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Amelia Fitzalan Howard | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|||||
Katherine Simpson Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Ivor St John McKay | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Joyce Adu | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Jamie Drummond-Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Lisa Bryer Villiers | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Priestley | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||
DAVID ELLISON RIDDLE | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||
ANDREW WYLIE | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Dame Benita Refson | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Hon. Isabelle LAURENT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.