Hanes ariannol NORTH EASTERN LOCOMOTIVE PRESERVATION GROUP

Rhif yr elusen: 1002017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £451.15k £155.03k £155.03k £217.22k £189.55k
Cyfanswm gwariant £168.93k £131.25k £131.25k £236.71k £461.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £809 N/A N/A