Hanes ariannol THE SHEFFIELD MEDIA AND EXHIBITION CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1002020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.53m £2.97m £3.71m £3.44m £3.79m
Cyfanswm gwariant £5.60m £2.78m £3.64m £4.15m £4.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.50k £987.77k £634.50k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.03m £2.01m £1.74m £1.07m £1.04m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.76m £719.33k £1.47m £1.81m £2.00m
Incwm - Weithgareddau elusennol £741.72k £79.77k £504.17k £562.61k £752.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £162.56k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.00m £1.51m £1.88m £2.06m £2.16m
Gwariant - Ar godi arian £3.59m £1.26m £1.74m £2.08m £1.93m
Gwariant - Llywodraethu £36.30k £17.11k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £10.00k £10.00k £10.00k £10.00k £10.00k