Ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD MEDIA AND EXHIBITION CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1002020

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Paul Heap | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Brent Woods | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Kathleen Anne Sheridan | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Adam Thomas Lumb | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Mark John Hilton | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||||
Kathryn Rose Gilbert | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Cllr Ruth Frances Mersereau | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Nikki Sarah Bellfield | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Hylda Yvonne Taylor-Smith | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Brian Hamilton-Tweedale | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
Dean GORMLEY | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
COLIN MICHAEL PONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.