Hanes ariannol INTEGRATE (PRESTON AND CHORLEY) LIMITED
Rhif yr elusen: 1002141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.43m | £8.34m | £8.24m | £8.68m | £9.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.38m | £8.34m | £8.22m | £8.65m | £9.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.02m | £7.70m | £8.11m | £8.78m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.10m | N/A | £231.19k | £134.60k | £61.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.43m | £8.33m | £8.23m | £8.68m | £9.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.24k | £2.60k | £1.03k | £424 | £2.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.38m | £8.34m | £8.22m | £8.65m | £9.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.11k | £9.56k | £10.45k | £11.44k | £13.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.