Hanes ariannol FLAMSTEED MARK LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1002177
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 825 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £408 £335 £721 £582 £280
Cyfanswm gwariant £300 £22 £30 £415 £250
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A