Hanes ariannol COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION UK
Rhif yr elusen: 1002222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.22m | £1.07m | £4.05m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.18m | £952.14k | £3.59m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £574.87k | £725.11k | £710.73k | £1.84m | £1.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £140 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £82.78k | £72.03k | £92.85k | £190.37k | £58.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £974.37k | £1.14m | £978.90k | £3.86m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.05k | £2.70k | £1.79k | £1.20k | £3.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.10m | £834.38k | £3.48m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.52k | £77.13k | £117.75k | £106.14k | £75.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.79k | £10.79k | £6.28k | £10.31k | £10.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £3.27m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.