Hanes ariannol THE SCHUBERT ENSEMBLE TRUST

Rhif yr elusen: 1002244
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.85k £1.66k £30 £102 £24
Cyfanswm gwariant £25.31k £2.96k £159 £5.38k £5.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A