Hanes ariannol SLOUGH YMCA
Rhif yr elusen: 1002442
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £631.14k | £757.61k | £865.69k | £772.77k | £679.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.17k | £756.02k | £860.62k | £691.07k | £601.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £158.07k | £406.17k | £102.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £169.92k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £30 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £630.36k | £756.94k | £865.42k | £772.70k | £679.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £43 | |
|
Incwm - Arall | £778 | £666 | £241 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £596.52k | £708.40k | £860.62k | £691.07k | £601.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.65k | £47.61k | £0 | £0 | £2.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.