Hanes ariannol HINDU CULTURAL ASSOCIATION (WALES)

Rhif yr elusen: 1002569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.88k £121.95k £54.78k £50.55k £89.13k
Cyfanswm gwariant £66.12k £56.75k £50.66k £55.15k £82.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.28k £50.00k £2.00k £2.37k £7.03k