HINDU CULTURAL ASSOCIATION (WALES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide central focus for pan-Indian cultural promotion and promoting values amongst the Indian and indigenous population with view to improving relationship and understanding, thereby reducing inequality, discrimination and disadvantage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,034 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Caerffili
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunaina Purbey | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Sarita Pawar | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Kanya Kumari Podila | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Hari Ganesh Samayamanthula | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Nirmala Kumar | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr POONAM SINGHAL | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|||||
Versha Sood | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Seshakiran Chemudipati | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.88k | £121.95k | £54.78k | £50.55k | £89.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.12k | £56.75k | £50.66k | £55.15k | £82.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.28k | £50.00k | £2.00k | £2.37k | £7.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Tachwedd 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Tachwedd 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAR 1991 AS AMENDED ON 17 JUN 2001 AS AMENDED ON 30 MAY 2006 AS AMENDED ON 19 MAY 2009 AS AMENDED ON 13 JUN 2016 AS AMENDED ON 23 JUL 2017 as amended on 10 Jun 2018 as amended on 20 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE UNDERSTANDING AND AWARENESS OF HINDU RELIGION AND PHILOSOPHY (2) TO ADVANCE EDUCATION (3) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONGST THE HINDU COMMUNITY RESIDENT IN WALES
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The India Centre
Sanquhar Street
CARDIFF
CF24 2AA
- Ffôn:
- 07814504892
- E-bost:
- poosinghal@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window