Dogfen lywodraethu THE MARY HARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1002680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 19/03/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 01/07/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 17/03/1997 AS AMENDED BY DEED DATED 08/12/2015 AS AMENDED BY DEED DATED 22 MAR 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM DEAFNESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST THE DEAF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.