AVANTE CARE AND SUPPORT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Residential, Respite, Nursing & Day Care for older people, specialising in dementia care. Domiciliary care for older people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£44,541,017
Roddion a chymynroddion | £6.83m | |
Weithgareddau elusennol | £37.40m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £27.57k | |
Buddsoddiadau | £229.18k | |
Arall | £54.64k |
Cyfanswm gwariant:
£37,038,565
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £37.04m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,361,316 o 6 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £37.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.50m |
Pobl

1156 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
£140k i £150k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bexley
- Caint
- Greenwich
- Medway
Llywodraethu
- 30 Hydref 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080820 CARE PARTNERS TRUST
- 01 Mai 1991: Cofrestrwyd
- KCHT (Enw gwaith)
- AVANTE PARTNERSHIP LIMITED (Enw blaenorol)
- KENT COMMUNITY HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Patrick Ireland | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|||||
Caroline Hallett | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Adeyemi Oyewumi | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Louise Nylander | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Caroline Kaiser | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
William Purvis | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Professor Peter Bannister | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Rasheed Ahmad | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Sureshraj Anandraj | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Anson King | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Peter William Gingell | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Gill Gibb | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.16m | £31.60m | £30.80m | £32.64m | £44.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.90m | £30.18m | £29.05m | £30.88m | £37.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.58m | £16.46m | £17.17m | £17.33m | £20.36m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.91m | £1.87m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.98k | £21.79k | £21.09k | £25.13k | £6.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.29k | £4.07k | £8.55k | £52.89k | £27.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.42m | £28.63m | £28.84m | £32.55m | £37.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.97k | £3.24k | £8.76k | £0 | £229.18k | |
|
Incwm - Arall | £2.58m | £7.30k | £1.93m | £5.37k | £54.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.90m | £30.18m | £29.05m | £30.88m | £37.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £570.96k | £498.58k | £518.55k | £518.55k | £328.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £60.35m | £62.78m | £62.67m | £63.27m | £70.22m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £10.73m | £8.60m | £9.54m | £9.35m | £19.81m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£3.63m | -£2.80m | -£1.65m | -£1.12m | -£1.07m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £15.15m | £14.23m | £13.27m | £12.25m | £13.05m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/12/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/01/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/08/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/12/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/04/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN ENGLAND WHO (I) ARE OF NECESSITOUS CIRCUMSTANCES; OR (11) SUFFER OR ARE RECOVERING OR CONVALESCING FROM SOME PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS OR DISABILITY; OR (111) ARE ELDERLY PEOPLE; OR (IV) ARE YOUNGER PEOPLE, ADOLESCENTS OR CHILDREN BY :-1. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF HOUSING ACCOMMODATION UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; OR CARE AND SUPPORT TO MEET THE NEEDS OF PERSONS WHOSE RELIEF THE COMPANY IS ESTABLISHED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE FOR WHOM ACCOMMODATION IS PROVIDED OR 2. SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DE GELSEY HOUSE
1 JUBILEE WAY
FAVERSHAM
KENT
ME13 8GD
- Ffôn:
- 01795597400
- E-bost:
- info@avantecare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window