ymddiriedolwyr TOYOTA-SHI TREVELYAN TRUST
Rhif yr elusen: 1003181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atsushi Nishikawa | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Lord Nicholas Bourne | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Azlinda Ezrina binti Ariffin | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||
Karan Mithu Daswani | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Yoshitsugu Oba | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
TOSHIHIKO OTA | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.