ymddiriedolwyr The International Association for the Study of Arabia
Rhif yr elusen: 1003272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Magee | Cadeirydd | 28 September 2020 |
|
|
||||
Professor Timothy Insoll FBA | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr William Deadman | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr Salman Ahmed Almahari | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Carolyn Patricia Perry | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Dr Ahmad Al-Jallad | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Dr Clive Holes | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Derek John Kennet | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Jose Cristobal Carvajal Lopez | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Amy Laura Crossman | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Dr Julian Jansen Van Rensburg | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
John Albert Noel Brehony | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
SIMON ALDERSON | Ymddiriedolwr | 02 March 2012 |
|
|||||
Dr ROBERT ANDREW CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.