Hanes ariannol THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1003675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £983.05k | £1.14m | £1.05m | £941.71k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.23m | £954.17k | £794.86k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £600.44k | £777.20k | £636.51k | £690.23k | £747.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.15k | £34.05k | £173.24k | £174.96k | £359.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £348.46k | £326.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £389 | £53 | £1.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £238.43k | £76.46k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.00k | £3.00k | £0 | £76.37k | £39.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £829.43k | £822.65k | £603.91k | £494.59k | £653.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £375.69k | £410.12k | £350.26k | £300.27k | £392.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.