Hanes ariannol FRIENDS OF HELMSHORE TEXTILE MUSEUMS

Rhif yr elusen: 1003805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.72k £430 £2.40k £6.35k £6.66k
Cyfanswm gwariant £2.33k £929 £2.38k £4.15k £8.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A