Ymddiriedolwyr THE CHRISTADELPHIAN SAMARITAN FUND

Rhif yr elusen: 1004457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gillian Margaret Nicholls Ymddiriedolwr 25 April 2024
CHRISTADELPHIAN BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Ruth Whittaker Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Mark David Leinster Ymddiriedolwr 24 January 2019
THE HOWARD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mark William Halstead Ymddiriedolwr 27 April 2016
THE BON ACCORD TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod
Ruth Meryl Deedman Ymddiriedolwr 28 January 2016
CHRISTADELPHIAN BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PAULINE ELVA BROMAGE Ymddiriedolwr 25 January 2013
CHRISTADELPHIAN BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ELISABETH JANE BRILEY Ymddiriedolwr 25 January 2013
CHRISTADELPHIAN BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
John Mark Buckler Ymddiriedolwr
CHRISTADELPHIAN BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE BON ACCORD TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod
CHRISTADELPHIAN CARE HOMES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ASHBY-DE-LA-ZOUCH CHRISTADELPHIAN ECCLESIA
Derbyniwyd: 93 diwrnod yn hwyr
CHRISTADELPHIAN CARE HOMES
Derbyniwyd: 77 diwrnod yn hwyr