Hanes ariannol THE CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT IN THE UK

Rhif yr elusen: 1004963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.04m £3.79m £5.17m £4.61m £5.52m
Cyfanswm gwariant £3.83m £3.42m £4.42m £5.40m £5.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £192.00k £78.63k £128.87k £66.06k £74.57k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £165.00k £13.00k £250.00k £95.00k £300.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £118.00k £113.00k £864.00k £290.00k £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £301.00k £139.00k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.30m £3.36m £4.16m £4.17m £4.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £67.00k £69.00k £62.00k £59.00k £81.73k
Incwm - Arall £252.00k £115.00k £82.00k £91.00k £106.40k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.77m £3.38m £4.40m £5.38m £5.31m
Gwariant - Ar godi arian £56.00k £38.00k £15.00k £16.00k £16.39k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £65.10k £32.00k £15.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £91.00k £105.00k £335.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £15.00k £15.00k £15.00k £16.00k £16.39k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0