Hanes ariannol FURNESS RAILWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1005211
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 30/11/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.99k | £58.43k | £71.01k | £55.39k | £63.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.58k | £93.87k | £45.22k | £77.28k | £19.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.