ymddiriedolwyr THE BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1005697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Malcolm E Grant | Cadeirydd | 09 May 2018 |
|
|
||||||
Trevor William Groom | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||||
Rev Thomas Sander | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||||
Theresa Christine Britt | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||||
Sir Timothy Clifford | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||||
Madeline Anne Russell | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|||||||
JUDITH HOWARD | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||||
JIM MAY | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
||||||
WILLIAM MARSTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STUART ARCHIBALD RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD CHRISTOPHER HENRY GENOCHIO | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr CHRISTOPHER PAUL GREEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.