ymddiriedolwyr BOROUGH CARE SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1007002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Speight Mr | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Jayesh Patel | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Anthony John Bristlin | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Higgins | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||
Andrea Mary Campbell | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
Robert Armstrong | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.