FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST

Rhif yr elusen: 1009087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of poverty and suffering in the parish of Highweek Devon

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,811
Cyfanswm gwariant: £5,809

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RICHARD JENKS Cadeirydd 16 July 2019
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
HIGHWEEK CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Liz BATSFORD Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Richard BUSCOMBE Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
PENNY HAMMOND Ymddiriedolwr 01 May 2022
HIGHWEEK CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
olly giddings Ymddiriedolwr 01 May 2022
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
Liz Roberts Ymddiriedolwr 01 December 2019
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF ROBERT HUGO MONTAGU BAKER FOR WOLBOROUGH AND NEWTON
Derbyniwyd: Ar amser
WOLBOROUGH PARISH LANDS NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
J W LEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP BULLIVANT Ymddiriedolwr 16 July 2019
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
NEWTON ABBOT COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
HIGHWEEK CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT BRYANT Ymddiriedolwr 12 March 2019
HIGHWEEK CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev gareth REGAN Ymddiriedolwr 01 November 2018
HIGHWEEK CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.91k £5.13k £5.19k £5.68k £5.81k
Cyfanswm gwariant £5.91k £5.13k £5.19k £5.68k £5.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Tachwedd 2023 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Tachwedd 2020 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 CASTLEWOOD AVENUE
HIGHWEEK
NEWTON ABBOT
DEVON
TQ12 1NX
Ffôn:
01626367693
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael