Hanes ariannol BOYS' AND GIRLS' CLUBS OF WALES
Rhif yr elusen: 1009142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.61k | £304.65k | £315.48k | £828.08k | £655.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.65k | £329.11k | £259.89k | £461.61k | £584.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £167.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.00k | £118.00k | £100.00k | £324.25k | £82.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £252.20k | £26.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £11.16k | £42.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £558.55k | £584.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £11 | £443 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £6.16k | £1.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £251.82k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £461.61k | £584.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.73k | £21.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £16.30k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.