ymddiriedolwyr BLACKBURNE HOUSE
Rhif yr elusen: 1010546
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH CROSS | Cadeirydd | 28 November 2002 |
|
|||||||
Ngunan Adamu | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||||
Lynda Brady | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||||
Humaira Khan | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|||||||
Nina Roberts | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||||
ANNETTE HAZEL HENNESSY OBE | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|||||||
Sally-Anne Watkiss | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.