ymddiriedolwyr THE MERCHANT'S HOUSE (MARLBOROUGH) TRUST
Rhif yr elusen: 1010902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON MARY GALVIN-WRIGHT | Cadeirydd | 05 February 2013 |
|
|
||||
Guy Deatker | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Joanne Victoria Patrick | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Martha Zeta Hannah Mary Fogg | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
GEORGINA LOIS SMITH | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
James Sheppard | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Edwin James Stallibrass Hiscocks | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Mervyn John Hall | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|||||
ANDREW RICHARD WILLIS ROSS | Ymddiriedolwr | 18 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.