Hanes ariannol THE TERRYS CROSS TRUST
Rhif yr elusen: 1011373
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £316.79k | £296.20k | £317.81k | £370.98k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.47k | £289.59k | £268.27k | £282.90k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.50k | £19.50k | £19.11k | £29.64k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £33.48k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.