Dogfen lywodraethu BERKSHIRE ORNITHOLOGICAL CLUB
Rhif yr elusen: 1011776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/11/1991 AS AMENDED ON 09/11/2005 AS AMENDED ON 12/03/2007 AS AMENDED ON 10/11/2010 AS AMENDED ON 21/11/2012 AS AMENDED ON 19/11/2014 AS AMENDED ON 04/03/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE STUDY OF WILD BIRDS AND PROMOTE THE CONSERVATION OF WILD BIRDS AND THEIR HABITATS IN THE COUNTY OF BERKSHIRE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BERKSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.