Hanes ariannol DEAF & HEARING SUPPORT (CAMTAD ND)

Rhif yr elusen: 1012313
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £74.34k £76.62k £77.12k £75.26k £77.63k
Cyfanswm gwariant £75.24k £78.54k £78.23k £79.91k £79.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A