Hanes ariannol THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE - RICHMOND UPON THAMES

Rhif yr elusen: 1012343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.80k £26.80k £41.25k £42.16k £47.71k
Cyfanswm gwariant £26.51k £23.36k £37.62k £42.23k £45.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A