Hanes ariannol ICARE DAY CENTRE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1012681
Mae'r elusen yn fethdalwr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £204.90k £107.56k £75.05k £102.52k £81.46k
Cyfanswm gwariant £165.61k £105.56k £130.03k £168.02k £125.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £70.43k £7.00k N/A N/A