Ymddiriedolwyr ICARE DAY CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1012681

Mae'r elusen yn fethdalwr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hammond | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Collins | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Paul Kevin Frost | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Christine Janet Humphrey | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Pauline Eldridge | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
John Lewis Smith | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Mike Talbot | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|||||
Deborah Lloyd Stone | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
ROSE ANN CAPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.