CHERISH FUND

Rhif yr elusen: 1012868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Cherish works with children and families in crisis, in Africa and the UK. In Africa we focus on education, relief and development, while in the UK we have worked with victims of domestic violence, and children in areas of high deprivation. Cherish always works direct with local service providers. All projects have been inspected by a trustee, or other nominated person.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £51,090
Cyfanswm gwariant: £52,779

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Nottingham
  • Swydd Nottingham
  • Malawi
  • Sierra Leone
  • Uganda

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CHERISH FUND CHILD CARE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Richard Martin Clark MA Cadeirydd 18 April 2013
Redditch Youth for Christ
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP HALL'S NORTHFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Royle Ymddiriedolwr 27 April 2021
SIR ROBERT LEE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Murray Baxter Ymddiriedolwr 12 January 2021
Dim ar gofnod
Mary Mills Ymddiriedolwr 30 June 2016
Dim ar gofnod
Gail Margaret Teague BA MSc Ymddiriedolwr 30 June 2016
Dim ar gofnod
Jane Elizabeth Hall Ymddiriedolwr 17 March 2016
TARDEBIGGE CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: 166 diwrnod yn hwyr
THOMAS KEITH BARRON Ymddiriedolwr 10 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.25k £29.88k £41.39k £51.09k £51.09k
Cyfanswm gwariant £12.85k £30.25k £38.04k £53.31k £52.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 13 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 13 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 28 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 28 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 31 Rhagfyr 2022 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 08 Chwefror 2023 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 07 Ebrill 2022 100 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 18 Ionawr 2021 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Vicarage
Stretton Road
Clay Cross
CHESTERFIELD
Derbyshire
S45 9AQ
Ffôn:
01527547967