THE LUCY FAITHFULL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LFF provides a unique set of services which enhance community protection against child sexual abuse. Our preventative work includes awareness raising and education. Our specialist staff assess risk, advise on case management and provide evidence based intervention programmes. LFF is the only UK-wide child protection charity dedicated solely to reducing the risk of children being sexually abused.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,827,719
Roddion a chymynroddion | £230.44k | |
Weithgareddau elusennol | £4.56m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £37.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,467,642
Codi arian | £115.10k | |
Weithgareddau elusennol | £4.35m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,028,834 o 333 gontract(au) llywodraeth a £1,459,456 o 12 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £115.10k | |
Gwariant elusennol | £4.35m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £360.08k |
Pobl

138 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
- LFF (Enw gwaith)
- FAITHFULL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE LEACH | Cadeirydd | 05 December 2013 |
|
|
||||
Dr FREDERICK LANGFORD | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
MARTIN KERSEY | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
JOHN O'BRIEN CBE | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
JILL MASON | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Dr MICHAEL ROBERT MARETT-CROSBY | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
LESLEY JOY CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Dr LYNN CAROLINE SAUNDERS MA CQSW | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|||||
DAVID AIDEN LUNDHOLM | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
PAUL WEST | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|||||
PROFFESSOR ALEC SPENCER BA HONS MA | Ymddiriedolwr | 10 December 2008 |
|
|
||||
Dr MICHAEL HARRIS | Ymddiriedolwr | 31 August 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.97m | £3.02m | £3.70m | £4.47m | £4.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.85m | £3.01m | £3.48m | £4.04m | £4.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £481.38k | £594.24k | £765.12k | £815.64k | £1.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.26m | £1.16m | £1.31m | £1.46m | £1.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £114.47k | £252.02k | £285.85k | £278.05k | £230.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.85m | £2.76m | £3.42m | £4.19m | £4.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.16k | £0 | £59 | £6.29k | £37.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.78m | £2.90m | £3.40m | £3.93m | £4.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.88k | £108.62k | £81.80k | £109.33k | £115.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.94k | £59.28k | £50.86k | £64.08k | £63.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £35.71k | £17.74k | £7.97k | £45.25k | £43.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.47m | £1.56m | £1.85m | £2.29m | £2.64m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £350.69k | £410.12k | £477.00k | £520.72k | £506.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 9 JULY 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 JUNE 1996, 16 AUGUST 1996 AND 21 MAY 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF LFF ARE 1. TO FURTHER THE ASSESSMENT, PSYCHOLOGICAL REHABILITATION, TREATMENT, EDUCATION AND CARE OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED OR ARE LIKELY TO COMMIT SEXUAL OFFENCES AGAINST OTHERS, ESPECIALLY CHILDREN 2. TO FURTHER THE ASSESSMENT, CARE AND TREATMENT OF THE VICTIMS (AND THEIR FAMILIES) OF THE AFORESAID OFFENDERS AND TO FURTHER THE HEALTH AND WELFARE OF CHILDREN CONSIDERED TO BE AT RISK OF SEXUAL ABUSE 3. TO ASSIST IN THE PREVENTION OF SEXUAL OFFENCES (ESPECIALLY THOSE INVOLVING CHILDREN) 4. TO FURTHER STUDY AND RESEARCH INTO THE NATURE, EXTENT AND PROBABLE CAUSES OF SEXUAL OFFENDING, THE EFFECTS ON VICTIMS AND THEIR FAMILIES, THE EFFECTIVE PREVENTION OF SUCH OFFENDING AND THE ASSESSMENT, TREATMENT AND REHABILITATION OF OFFENDERS OR LIKELY OFFENDERS AND DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH, AND, 5. TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING TO PROFESSIONALS, SCHOOL GOVERNORS, PARENTS AND THE GENERAL PUBLIC IN ISSUES RELATING TO SEXUAL OFFENCES (ESPECIALLY THOSE INVOLVING CHILDREN), THE PREVENTION OF SUCH OFFENCES, THE REHABILITATION AND TREATMENT OF OFFENDERS OR POTENTIAL OFFENDERS, AND THE CARE AND TREATMENT OF VICTIMS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Birch House
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
BROMSGROVE
Worceste
- Ffôn:
- 01527591922
- E-bost:
- contact@lucyfaithfull.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window