ymddiriedolwyr THE CITY OF LONDON JUSTICE ROOM CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1013030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE REYNOLDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paloma Rao | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Maeve Bromwich | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Colin Richard Bateman-Jones | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
patricia collins | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Colin Jan Gregory | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
NINA TOLLER JP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.