Ymddiriedolwyr CHORLTON GOOD NEIGHBOURS
Rhif yr elusen: 1013285

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ken Stokes | Cadeirydd | 21 September 2016 |
|
|
||||
David Joseph Sheppard | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
James Donohue | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Allison Sheard | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Mary Theresa O'Mahony | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Michael Schaefer | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
Rev JENNIFER KING | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||
BERNARD LEACH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW PETER DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN GRAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.