Hanes ariannol THE NORDEN FARM CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1013555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.28m | £870.45k | £1.12m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.45m | £824.61k | £1.14m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.42k | £23.68k | £18.69k | £12.14k | £12.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £158.00k | £141.00k | £80.00k | £115.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £210.90k | £272.82k | £200.80k | £156.11k | £194.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £430.63k | £529.27k | £92.70k | £295.71k | £364.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £571.25k | £476.82k | £576.57k | £668.91k | £611.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £845 | £1.19k | £382 | £315 | £9.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.03m | £736.91k | £901.62k | £999.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £362.08k | £416.04k | £87.70k | £236.90k | £319.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.74k | £26.83k | £50.55k | £27.96k | £24.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.