Hanes ariannol COMMUNITY CARE OPTIONS

Rhif yr elusen: 1013819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £740.36k £596.80k £650.20k £715.78k £718.73k
Cyfanswm gwariant £772.53k £691.29k £643.49k £696.73k £726.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £718.73k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.58k £29.64k £23.02k £2.67k £0
Incwm o roddion a chymynroddion £2.31k £1.06k £60 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £738.05k £591.40k £650.14k £713.11k £718.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £29.64k £0 £2.67k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £772.53k £691.29k £643.49k £696.73k £726.25k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.60k £6.30k £7.20k £0 £7.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0