Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF ANAESTHETISTS
Rhif yr elusen: 1013887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.45m | £11.03m | £11.86m | £12.40m | £13.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.93m | £11.95m | £11.70m | £12.42m | £13.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.44m | £777.10k | £461.61k | £480.50k | £773.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.86k | £26.96k | £3.27k | £13.82k | £8.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.40m | £651.24k | £168.79k | £334.92k | £337.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.35m | £9.67m | £11.11m | £11.47m | £12.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £612.42k | £644.09k | £516.05k | £519.86k | £623.24k | |
|
Incwm - Arall | £52.14k | £40.99k | £56.88k | £62.62k | £86.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.00k | £24.63k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.54m | £11.10m | £11.21m | £11.98m | £12.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.37m | £845.62k | £490.16k | £444.96k | £635.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £235.79k | £250.29k | £277.04k | £446.10k | £428.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £43.83k | |
|
Gwariant - Arall | £17.54k | £0 | £0 | £0 | £207.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.