ymddiriedolwyr LEEDS CIVIC TRUST
Rhif yr elusen: 1014362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Taylor | Cadeirydd | 24 November 2014 |
|
|
||||
Claudine Marie Colette St Arroman | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Lucy Moore | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||
Antonia Stowe | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Hannah Evangeline Beard | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
James Bretell | Ymddiriedolwr | 25 December 2016 |
|
|
||||
JENNA STROVER | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Clifford Stead | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
ROBERT SOLYOM | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|||||
John Douglas Pike | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|||||
RICHARD JOHN VOSS | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|
||||
MICHAEL ANDREW PIET | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.