ymddiriedolwyr THE PHILOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1014370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Susan Mary Fitzmaurice | Cadeirydd | 13 June 2020 |
|
|
||||
Professor Paul Russell | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Tine Alice Alberte An Breban | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Dr Krishnan Jesse Ram-Prasad | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Dr Michele Bianconi | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR ADAM NOEL LEDGEWAY | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|||||
Dr Laura Rudall Bailey | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Brechtje Maria Bowine Post | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Nikolas Simon Gisborne | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Richard William Dance | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Kersti Elisabeth Borjars | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher Belgrave Lucas | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Dr Sara Maria Pons-Sanz | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Dr Patrick George Honeybone | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
PROF KLAUS FISCHER | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
Dr Graham Pointon | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Joshua James Booth | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Professor Martin David Maiden | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|||||
Professor Jennifer Lilian Cheshire | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Dr Ranjan Sen | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Dr Kathryn Louise Allan | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Dr Samantha Jane Hellmuth | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Professor Lutz Marten | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
Dr Melanie Jane Green | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Dr Richard Kenneth Ashdowne | Ymddiriedolwr | 08 June 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR ADITI LAHIRI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR SYLVIA ADAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR WENDY AYRES-BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR NICHOLAS JOHN SIMS-WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR NIGEL BRUCE VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.