Ymddiriedolwyr SHOBANA JEYASINGH DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1014567

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theepa Cappelli | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Kiki Georgina Myddelton Gale | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Kenneth Grahame Rea | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Orlando Matthew Leslie Gough | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Farzana Fidai | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Rebecca Anne Eugenie Simor | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Sandra Warren Ulrich | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Caroline Fiona Price | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|||||
Natalie Keikilani Shipton | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.