ymddiriedolwyr BRITISH REFUGEE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1014576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Marion Orr | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|
||||
Sayyeda Salam | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Marc Tilley | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Diana Fawcett | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Ian David Hanham | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Harriet Ruth Oppenheimer | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
ALPHONSINE KABAGABO | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Ghino Parker | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
CLARE EMILY PATERSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Gerry Power | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Anne Elizabeth McLoughlin | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Lyndall Norma Stein | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.